Der Informationsausschuss berät die Gremien und Organe der Universität in grundsätzlichen und strategischen Fragen der Informationsversorgung und der Informations-, Medien- und Kommunikationstechnik.
Der Informationsausschuss besteht aus 15 stimmberechtigten Mitgliedern. Den Vorsitz des Informationsausschusses übernimmt der*die Prorektor*in für Informationsversorgung. Daneben gehören dem Ausschuss der Chief Information Officer (CIO), die Leitung der Universitätsbibliothek, die Leitung der Universitäts-IT, ein Mitglied der Zentralen Universitätsverwaltung, der Informationssicherheitsbeauftragte (CISO) und pro Fakultät ein*e Beauftragte*r für Informationsversorgung an. Vier weitere Mitglieder des Ausschusses werden durch den Senat gewählt.
Vorsitzender
Chief Information Officer (CIO)
Prof. Dr. Rainer Gemulla Lehrstuhl für Praktische Informatik I: Data Analytics |
Leitung Universitätsbibliothek
Dr. Sabine Gehrlein Universitätsbibliothek |
Leitung Universitäts-IT
Kerstin Bein/Alexander Pfister Universitäts-IT (UNIT) |
Mitglied der Zentralen Universitätsverwaltung
Hubert Tomesch Dezernat VI |
Chief Information Security Officer (CISO)
Frederik Krist Universitäts-IT (UNIT) |
Bestellung durch den jeweiligen Fakultätsrat
Amtszeit 2 Jahre (1.8.2023–31.7.2025)
Prof. Dr. Carsten Kusche Vertreter: |
Prof. Dr. Hartmut Höhle |
Prof. Dr. Jochen Gebauer |
Prof. Dr. Matthias Kohring |
Prof. Dr. Rainer Gemulla |
Akademische Mitarbeitende
(Amtszeit: 1.8.2024–31.7.2026)
Sina Kobbe |
Dr. Ruben Bach |
Stellvertretung: Dr. Daniela Kuschel |
Studierende
(Amtszeit: 1.8.2024–31.7.2025)
Magnus Scheffel Stellvertretung: |
Alisha Benneckenstein Stellvertretung: |
Sitzungstermine
Hier finden Sie eine Übersicht der Sitzungstermine der kommenden Semester.